EKAIDE PROYECT DEVELOPMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG POLIGONO INDUSTRIAL EL PARAMO, PARCELA B- 7
Código Postal 48800
Municipio Balmaseda
Provincia Bizkaia
Razón Social EKAIDE PROYECT DEVELOPMENT SL
CIF B95611380
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/05/2010
Nombres Anteriores
- INVESTIGACION Y DESARROLLO ENKARTACIONES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Grupo Urbegi Iniciativas Empresariales Sociedad An
VINCULACIONES DE EKAIDE PROYECT DEVELOPMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EKAIDE PROYECT DEVELOPMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grupo Urbegi Iniciativas Empresariales Sociedad An | Socio Unico | 10/06/2010 | 29/08/2024 |
Grupo Urbegi Iniciativas Empresariales Sociedad An | Liquidador | 29/08/2024 | 29/08/2024 |
Larrañaga Arechederra Francisco Javier | Secretario | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
Larrañaga Arechederra Francisco Javier | Consejero | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
Larrañaga Arechederra Francisco Javier | Apoderado Solidario | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
Larrañaga Arechederra Francisco Javier | Apoderado | 24/10/2011 | 29/08/2024 |
Ocaña Martinez Pablo Santiago | Presidente | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
Ocaña Martinez Pablo Santiago | Consejero | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
Ocaña Martinez Pablo Santiago | Apoderado Solidario | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
Rayon Jerez Alexander Felix | Consejero | 10/05/2013 | 29/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EKAIDE PROYECT DEVELOPMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 56771, I/A 10 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 56771, I/A 10 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 56771, I/A 10 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 56771, I/A 10 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-48
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: SE MODIFICA EL ART. 38 DE ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139 , F 17, S 8, H BI 56771, I/A 8 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139 , F 16, S 8, H BI 56771, I/A 7 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139 , F 16, S 8, H BI 56771, I/A 6 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139 , F 16, S 8, H BI 56771, I/A 6 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139 , F 16, S 8, H BI 56771, I/A 6 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139 , F 16, S 8, H BI 56771, I/A 5 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-48