INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Explanada, 16
Código Postal 28040
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL
CIF B82537135
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Vicente Rull Jose Ramon
Propietario CENTROS E INSTALACIONES ASISTENCIALES SA
VINCULACIONES DE INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Gomez Maria Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2018 | 22/08/2023 |
Caballero Caballero Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2018 | 22/08/2023 |
Caballero Caballero Mariano | Secretario | 26/08/2022 | 22/08/2023 |
Caballero Caballero Mariano | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2022 | 22/08/2023 |
Caballero Caballero Mariano | Consejero | 26/08/2022 | 22/08/2023 |
CENTROS E INSTALACIONES ASISTENCIALES SA | Socio Unico | 21/07/2022 | 22/08/2023 |
De Porres Ortiz De Urbina Enrique | Apoderado | 09/06/2022 | 22/08/2023 |
De Porres Ortiz De Urbina Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2022 | 22/08/2023 |
De Porres Ortiz De Urbina Enrique | Consejero | 26/08/2022 | 22/08/2023 |
Delgado Soria Mario | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2018 | 22/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 224, S 8, H M 254696, I/A 10 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 224, S 8, H M 254696, I/A 10 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
- La intermediación en la asistencia y prestación de servicios médicos, tratamientos ortopédicos, cirugía ortopédica, traumatismo y rehabilitación. Se excluyen del objeto social aquellas actividades que, mediante legislación específica, son atribuidas con carácter exclusivo a personas o entidades conc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 215, S 8, H M 254696, I/A 8 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 215, S 8, H M 254696, I/A 8 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 215, S 8, H M 254696, I/A 8 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 215, S 8, H M 254696, I/A 8 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 215, S 8, H M 254696, I/A 7 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 215, S 8, H M 254696, I/A 6 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15216 , F 129, S 8, H M 254696, I/A 5 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15216 , F 126, S 8, H M 254696, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28