INVESTIGACION EMBRIOLOGIA Y FERTILIDAD SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Santa Maria de la Cabeza, 52
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVESTIGACION EMBRIOLOGIA Y FERTILIDAD SLP
CIF B87588935
Capital Social 103000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/06/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVESTIGACION EMBRIOLOGIA Y FERTILIDAD SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESTIGACION EMBRIOLOGIA Y FERTILIDAD SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Arechavaleta Jose Ramon | Secretario | 21/07/2016 | 23/07/2018 |
Calvo Arechavaleta Jose Ramon | Consejero | 21/07/2016 | 23/07/2018 |
De La Fuente Hernandez Luis Alfonso | Presidente | 21/07/2016 | 23/07/2018 |
De La Fuente Hernandez Luis Alfonso | Consejero Delegado | 21/07/2016 | 23/07/2018 |
De La Fuente Hernandez Luis Alfonso | Consejero | 21/07/2016 | 23/07/2018 |
Gonzalez Casbas Jose Manuel | Consejero | 21/07/2016 | 23/07/2018 |
ACTOS BORME DE INVESTIGACION EMBRIOLOGIA Y FERTILIDAD SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 54, S 8, H M 629015, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 54, S 8, H M 629015, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 54, S 8, H M 629015, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 53, S 8, H M 629015, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 53, S 8, H M 629015, I/A 2 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 51, S 8, H M 629015, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Dirección:PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA NUMERO 52, 2º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividades propias de la medicina, incluida la actuación ante tribunales y árbitros y la administración y mediación concursales, por medio de sus socios y médicos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 51, S 8, H M 629015, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28