INVEST MACLESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 549
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INVEST MACLESA SL
CIF B63916936
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 31/05/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente VALLORGANIC SL
VINCULACIONES DE INVEST MACLESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVEST MACLESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABUNDIUM SL | Consejero | 16/05/2012 | 05/07/2013 |
ABUNDIUM SL | Consejero Delegado | 16/05/2012 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Marcos | REPR.143 RRM | 16/05/2012 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Marcos | Apoderado | 18/01/2010 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Marta | Secretario No Consejero | 16/05/2012 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Marta | REPR.143 RRM | 16/05/2012 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Marta | Apoderado | 18/01/2010 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Marta | Secretario No Consejero | 07/05/2010 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Nina | REPR.143 RRM | 16/05/2012 | 05/07/2013 |
Bernat Serra Nina | Apoderado | 18/01/2010 | 05/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVEST MACLESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 136, S 8, H B 310652, I/A 10 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 134, S 8, H B 310652, I/A 9 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 134, S 8, H B 310652, I/A 9 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 133, S 8, H B 310652, I/A 8 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 132, S 8, H B 310652, I/A 7 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 132, S 8, H B 310652, I/A 7 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37818 , F 12, S 8, H B 310652, I/A 6 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08