INVERZAMORA J.M. SL - EXTINGUIDA
Provincia Zamora
Razón Social INVERZAMORA J.M. SL
CIF B49151384
Capital Social 33750.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERZAMORA J.M. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERZAMORA J.M. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Riesco Javier | Consejero | 10/11/2010 | 27/01/2016 |
Fernandez Garcia Jose | Presidente | 10/11/2010 | 27/01/2016 |
Fernandez Garcia Jose | Consejero | 10/11/2010 | 27/01/2016 |
Fernandez Garcia Jose | Liquidador Mancomunado | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Prieto Herrero Jose Manuel | Consejero | 10/11/2010 | 27/01/2016 |
Sotomayor Ramirez Manuel | Secretario | 10/11/2010 | 27/01/2016 |
Sotomayor Ramirez Manuel | Consejero | 10/11/2010 | 27/01/2016 |
Sotomayor Ramirez Manuel | Liquidador Mancomunado | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Fernandez Maestro Pablo | Administrador Unico | 04/06/2010 | 10/11/2010 |
Fernandez Garcia Jose | Presidente | 04/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERZAMORA J.M. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 13 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 13 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-49
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 13 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-49
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 13 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 12 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-49
Capital Anterior: | 37.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 12 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-49
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 11 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-49
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 11 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-49
- Actividad de agente exclusivo de GVC GAESCO VALORES SOCIEDAD DE VALORES SA, en los términos de la ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, en el Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero sobre régimen jurídico de las empresas de Servicios de Inversión y demás disposiciones legales aplicables
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235 , F 91, S 8, H ZA 1818, I/A 10 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-49