INVERTRATAMIENTO RESIDUOS CALORIFICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 54
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERTRATAMIENTO RESIDUOS CALORIFICOS SA
CIF A85750677
Capital Social 191005.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 24/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERTRATAMIENTO RESIDUOS CALORIFICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERTRATAMIENTO RESIDUOS CALORIFICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDOSIA INVERSIONES SL | Consejero | 26/08/2009 | 06/02/2019 |
CREDIT SUISSE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS SA | Apoderado | 16/10/2009 | 06/02/2019 |
Fernandez Blanco Leoncio Jesus | Representante | 06/02/2019 | 06/02/2019 |
Fernandez Blanco Leoncio Jesus | Representante | 26/08/2009 | 06/02/2019 |
Fernandez Blanco Leoncio Jesus | Apoderado Solidario | 23/10/2013 | 06/02/2019 |
Fernandez Blanco Leoncio Jesus | Representante | 10/06/2010 | 06/02/2019 |
Fernandez Blanco Maria Del Carmen | Representante | 26/08/2009 | 06/02/2019 |
Fernandez Peña Paula | Representante | 26/08/2009 | 06/02/2019 |
FERVAU INVERSIONES SL | Consejero | 26/08/2009 | 06/02/2019 |
PRIERES INVERSIONES SL | Liquidador | 06/02/2019 | 06/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERTRATAMIENTO RESIDUOS CALORIFICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 220, S 8, H M 485495, I/A 11 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 220, S 8, H M 485495, I/A 11 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 220, S 8, H M 485495, I/A 11 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 220, S 8, H M 485495, I/A 11 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 69, S 8, H M 485495, I/A 10 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 69, S 8, H M 485495, I/A 10 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 69, S 8, H M 485495, I/A 9 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 69, S 8, H M 485495, I/A 8 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 69, S 8, H M 485495, I/A 8 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 68, S 8, H M 485495, I/A 7 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28