INVERSORA DE APARCAMIENTOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caboalles, 1
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSORA DE APARCAMIENTOS SA
CIF A84281278
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administrador único
Propietario PRALESA CONCESIONES SL
VINCULACIONES DE INVERSORA DE APARCAMIENTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSORA DE APARCAMIENTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRALESA CONCESIONES SL | Socio Unico | 11/02/2016 | 29/12/2020 |
Rosado Blanco Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/03/2012 | 29/12/2020 |
Sobrino Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 06/02/2014 | 29/12/2020 |
Sobrino Garcia Javier | Liquidador | 29/12/2020 | 29/12/2020 |
Clarambo Torres Jose Miguel | Administrador Unico | 30/03/2012 | 06/02/2014 |
Egaña Huerta Alfonso | Apoderado | 30/03/2012 | |
Galvez Fernandez Luis | Administrador Solidario | 30/03/2012 | |
Galvez Fernandez Maria | Administrador Solidario | 30/03/2012 |
ACTOS BORME DE INVERSORA DE APARCAMIENTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 215, S 8, H M 379197, I/A 14 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 215, S 8, H M 379197, I/A 14 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 215, S 8, H M 379197, I/A 14 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 215, S 8, H M 379197, I/A 14 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
- 1. La investigación, producción, explotación y aprovechamiento, de toda clase de instalaciones productivas de energía, ya sea eléctrica, solar o eólica, así como la adquisición,uso y disfrute de permisos, concesiones, licencias autorizaciones,y demás derechos relacionados con dichas explotaciones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 209, S 8, H M 379197, I/A 13 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE CAMBIA DE FORMA INTEGRA LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 209, S 8, H M 379197, I/A 13 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 208, S 8, H M 379197, I/A 12 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
- C/ CABOALLES 1 - ARAVACA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 208, S 8, H M 379197, I/A 11 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 208, S 8, H M 379197, I/A 11 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 208, S 8, H M 379197, I/A 10 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28