INVERSIONS VALOR AFEGIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JOSEP MARIA CARANDELL Y ROBUSTER 7 - POLIGONO I
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social INVERSIONS VALOR AFEGIT SL
CIF B55525109
Capital Social 773100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/10/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVERSIONS VALOR AFEGIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONS VALOR AFEGIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragones Delgado De Torres Lluis | Liquidador Mancomunado | 03/12/2019 | 03/12/2019 |
Aragones Delgado De Torres Lluis | Administrador Mancomunado | 04/11/2010 | 03/12/2019 |
Codina Cutiller Frances | Administrador Mancomunado | 04/11/2010 | 03/12/2019 |
Codina Cutiller Francesc | Liquidador Mancomunado | 03/12/2019 | 03/12/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONS VALOR AFEGIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 37, S 8, H T 41981, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 37, S 8, H T 41981, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-43
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 37, S 8, H T 41981, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 37, S 8, H T 41981, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-43
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 767.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 773.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 12.785,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 37, S 8, H T 41981, I/A 2 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 34, S 8, H T 41981, I/A 1 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-43
Dirección:C/ JOSEP MARIA CARANDELL Y ROBUSTER 7 - POLIGONO I (REUS)
Comienzo de operaciones:07/10/10
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE VALORES, ASI COMO LA PARTICIPACION DE OTRAS COMPAÑIAS Y LA GESION Y DIRECCION DE DICHAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 34, S 8, H T 41981, I/A 1 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-43