INVERSIONS I PROMOCIONS TAINDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl D'Antoni Rovira I Virgili, 17
Código Postal 43002
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social INVERSIONS I PROMOCIONS TAINDE SL
CIF B43807973
Capital Social 2518000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONS I PROMOCIONS TAINDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONS I PROMOCIONS TAINDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Tudores Maria Pilar | Administrador Solidario | 01/12/2011 | 14/12/2016 |
Del Pozo Coma Angel | Apoderado Solidario | 01/12/2011 | 14/12/2016 |
Del Pozo Coma Angel | Liquidador | 14/12/2016 | 14/12/2016 |
Idoate Roncal Alfonso | Apoderado Solidario | 01/12/2011 | 14/12/2016 |
Oriol Rovira Juan | Administrador Solidario | 01/12/2011 | 14/12/2016 |
Carbonell Figueras Luis | Apoderado Mancomunado | 23/05/2011 | 01/12/2011 |
Carbonell Figueras Luis Juan | Presidente | 01/12/2011 | |
Carbonell Figueras Luis Juan | Consejero | 01/12/2011 | |
Carbonell Tudores Maria Pilar | Apoderado Mancomunado | 23/05/2011 | 01/12/2011 |
Del Pozo Coma Angel | Apoderado Mancomunado | 23/05/2011 | 01/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONS I PROMOCIONS TAINDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 37, S 8, H T 31260, I/A 10 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 37, S 8, H T 31260, I/A 10 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 37, S 8, H T 31260, I/A 10 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2721 , F 37, S 8, H T 31260, I/A 10 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-43
Capital Anterior: | 1.822.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 696.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.518.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 214, S 8, H T 31260, I/A 9 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
- MODIFICADOS LOS ARTICULOS 18, 19 Y 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN CUANTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACION SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 212, S 8, H T 31260, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 212, S 8, H T 31260, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 212, S 8, H T 31260, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 212, S 8, H T 31260, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 212, S 8, H T 31260, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43