INVERSIONS I PROMOCIONS CARLEMANY SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social INVERSIONS I PROMOCIONS CARLEMANY SL
CIF B17917972
Capital Social 79000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/09/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVERSIONS I PROMOCIONS CARLEMANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONS I PROMOCIONS CARLEMANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Ayats Domenech | Liquidador Mancomunado | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
Esteban Ayats Domenech | Administrador Mancomunado | 23/07/2013 | 15/12/2014 |
Josep Massachs Maurici | Liquidador Mancomunado | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
Josep Massachs Maurici | Administrador Mancomunado | 23/07/2013 | 15/12/2014 |
Manuel Montesinos Costa | Administrador Mancomunado | 23/07/2013 | |
David Ruiz Ramirez | Administrador Mancomunado | 06/07/2011 | 03/08/2012 |
Mariona Oliva Saballs | Apoderado Mancomunado | 06/07/2011 | |
Patricia Moyano Turro | Apoderado Mancomunado | 06/07/2011 | |
Rafael Pablo Sanz Gonzalez | Administrador Mancomunado | 06/07/2011 |
ACTOS BORME DE INVERSIONS I PROMOCIONS CARLEMANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 204, S 8, H GI 42011, I/A 8 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 204, S 8, H GI 42011, I/A 8 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 204, S 8, H GI 42011, I/A 8 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 204, S 8, H GI 42011, I/A 8 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
Capital Anterior: | 65.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 14.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 79.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 204, S 8, H GI 42011, I/A 7 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-17
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 203, S 8, H GI 42011, I/A 6 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 203, S 8, H GI 42011, I/A 6 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 203, S 8, H GI 42011, I/A 6 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 203, S 8, H GI 42011, I/A 5 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-17