INVERSIONS AGO SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social INVERSIONS AGO SICAV
Página Web www.gesiuris.com/gesiuris/tplt/ges_producto/inversions_ago_sicav?id=35
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Viladot Pou Jordi
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONS AGO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONS AGO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Entidad Depositaria | 06/06/2019 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/07/2014 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/07/2015 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/08/2021 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/10/2012 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/07/2011 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/09/2010 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/09/2009 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/08/2013 | 02/02/2023 |
Franquet Cami Marc | Consejero | 30/01/2018 | 02/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONS AGO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 48, S 8, H B 178368, I/A 47 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
- Insercion de proyecto de fusion en la pagina web corporativa "www.gesiuris.com/gesiuris/tplt/ges- producto/INVERSIONS-AGO_SICAV?id=35" el dia 19 de septiembre de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 47, S 8, H B 178368, I/A 46 N (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 47, S 8, H B 178368, I/A 46 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 47, S 8, H B 178368, I/A 45 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 47, S 8, H B 178368, I/A 44 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 15.- REGIMEN SOBRE FUNCIONAMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 46, S 8, H B 178368, I/A 43 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 46, S 8, H B 178368, I/A 42 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL APARTADO 2 DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA SUSTITUCION DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 46, S 8, H B 178368, I/A 41 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 46, S 8, H B 178368, I/A 41 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 46, S 8, H B 178368, I/A 41 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08