INVERSIONES ZAM SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de los Peligros, 6
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES ZAM SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Vazquez Miguel Angel
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES ZAM SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES ZAM SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA | EntidDeposit | 27/06/2011 | 11/12/2012 |
Carballas Varela Ramon | Vicesecretario No Consejero | 11/05/2012 | 11/12/2012 |
Fernandez Moro Tomas Luis | Consejero | 26/06/2009 | 11/12/2012 |
GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 29/08/2011 | 11/12/2012 |
GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 27/06/2011 | 11/12/2012 |
Gomez Garcia Elena | Secretario No Consejero | 29/08/2011 | 11/12/2012 |
Gonzalez Vazquez Miguel Angel | Presidente | 08/07/2010 | 11/12/2012 |
Gonzalez Vazquez Miguel Angel | Consejero | 08/07/2010 | 11/12/2012 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 21/06/2011 | 11/12/2012 |
Prieto Lorenzo Jose Maria | Consejero | 26/06/2009 | 11/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES ZAM SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 224, S 8, H M 265338, I/A 37 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 224, S 8, H M 265338, I/A 37 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
- BAJA DE LA CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 224, S 8, H M 265338, I/A 37 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15738 , F 37, S 8, H M 265338, I/A 3M (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 224, S 8, H M 265338, I/A 36 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
- C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 223, S 8, H M 265338, I/A 35 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 223, S 8, H M 265338, I/A 34 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 223, S 8, H M 265338, I/A 34 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 222, S 8, H M 265338, I/A 33 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27837 , F 222, S 8, H M 265338, I/A 33 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28