INVERSIONES YUNQUE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aldabarren, 40
Código Postal 31620
Municipio Valle de Egüés/Eguesibar
Provincia Navarra
Razón Social INVERSIONES YUNQUE SL
CIF B31228893
Capital Social 567890.68 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES YUNQUE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES YUNQUE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aizpun Logroño Montserrat | Administrador Solidario | 03/05/2024 | |
Villoslada Aizpun Amaya | Administrador Solidario | 10/02/2012 | 03/05/2024 |
Villoslada Martin Cipriano | Administrador Solidario | 03/05/2024 | |
Villoslada Aizpun Javier | Apoderado | 16/10/2009 | 05/09/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES YUNQUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 76, S 8, H NA 4384, I/A 32 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
- Extinguida la Sociedad por su fusión por absorción con "INVERSIONES ARGUELLES, S.L.", y cancelados sus asientos, no expidiéndose la certificación establecida por el artículo 233.2 RRM por no existir asiento alguno que haya de quedar vigente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 76, S 8, H NA 4384, I/A 32 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 76, S 8, H NA 4384, I/A 32 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 76, S 8, H NA 4384, I/A 30 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 76, S 8, H NA 4384, I/A 29 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-31
- RECEPCION DE PATRIMONIO POR ESCISION DE OTRA. Lugar del acuerdo: el domicilio social. Fecha del acuerdo: 29/09/2009. Escisión total de INVERSIONES ALDABARREN SL, NIF B31979958, inscrita en este Registro hoja NA-28650, siendo una de las beneficiarias COMPAÑIA EJECEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 75, S 8, H NA004384, I/A00028 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31
Capital Anterior: | 437.955,00 | Euros |
Aumento de capital: | 129.935,68 | Euros |
Capital Actual: | 567.890,68 | Euros |
Porcentaje: | 29,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 75, S 8, H NA004384, I/A00028 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-31
Capital Anterior: | 437.236,31 | Euros |
Aumento de capital: | 718,69 | Euros |
Capital Actual: | 437.955,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 75, S 8, H NA004384, I/A00027 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-31