INVERSIONES Y PROMOCIONES FERRER SOLDEVILA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transformador, 7
Código Postal 08394
Municipio Sant Vicenç de Montalt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES Y PROMOCIONES FERRER SOLDEVILA SL
CIF B64412745
Capital Social 8438743.0 Euros
Fecha de Constitución 18/12/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES Y PROMOCIONES FERRER SOLDEVILA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES Y PROMOCIONES FERRER SOLDEVILA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Gonzalez Elena | Administrador Solidario | 02/03/2020 | 07/04/2022 |
Ferrer Klein Alejandro | Administrador Solidario | 20/12/2016 | 07/04/2022 |
Ferrer Klein Jorge Luis | Administrador Solidario | 20/12/2016 | 02/03/2020 |
Ferrer Klein Nuria | Administrador Unico | 20/12/2016 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES Y PROMOCIONES FERRER SOLDEVILA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 177, S 8, H B 351166, I/A 8 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
- CL TRANSFORMADOR NUM.7-B (SANT VICENC DE MONTALT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 177, S 8, H B 351166, I/A 7 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 177, S 8, H B 351166, I/A 7 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 177, S 8, H B 351166, I/A 7 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 177, S 8, H B 351166, I/A 7 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
- CL RASET,25, LOCAL 1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 176, S 8, H B 351166, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 176, S 8, H B 351166, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 176, S 8, H B 351166, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Capital Anterior: | 8.421.021,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.722,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.438.743,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 176, S 8, H B 351166, I/A 5 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
Capital Anterior: | 9.141.021,00 | Euros |
Disminución de capital | 720.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.421.021,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 175, S 8, H B 351166, I/A 4 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08