INVERSIONES Y PROMOCIONES CARRFER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Transformador, 7
Código Postal 08394
Municipio Sant Vicenç de Montalt
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES Y PROMOCIONES CARRFER SL
CIF B64412646
Capital Social 8421021.0 Euros
Fecha de Constitución 18/12/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES Y PROMOCIONES CARRFER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES Y PROMOCIONES CARRFER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Gonzalez Elena | Administrador Solidario | 02/03/2020 | 07/04/2022 |
Ferrer Klein Alejandro | Administrador Solidario | 20/12/2016 | 07/04/2022 |
Ferrer Klein Jorge Luis | Administrador Solidario | 20/12/2016 | 02/03/2020 |
Ferrer Klein Cristina | Administrador Unico | 20/12/2016 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES Y PROMOCIONES CARRFER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 219, S 8, H B 351172, I/A 7 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
- CL TRANSFORMADOR NUM.7-B (SANT VICENC DE MONTALT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
- CL RASET,25, LOCAL 1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 5 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 5 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 5 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Capital Anterior: | 9.141.021,00 | Euros |
Disminución de capital | 720.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.421.021,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 218, S 8, H B 351172, I/A 4 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Capital Anterior: | 6.000.590,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.140.431,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.141.021,00 | Euros |
Porcentaje: | 52,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39605 , F 217, S 8, H B 351172, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08