INVERSIONES Y NEGOCIOS VEGASUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Blasco Ibañez, 1
Código Postal 03150
Municipio Dolores
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES Y NEGOCIOS VEGASUR SL
CIF B54475249
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES Y NEGOCIOS VEGASUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES Y NEGOCIOS VEGASUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Argiles Ruiz Angel Maria | Liquidador | 05/03/2019 | 05/03/2019 |
Vial Virgilia Emilie Magalie | Administrador Unico | 28/12/2016 | 05/03/2019 |
Argiles Ruiz Angel Maria | Administrador Unico | 17/02/2010 | 28/12/2016 |
Argiles Ruiz Angel Maria | Socio Unico | 19/04/2010 | 02/10/2010 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES Y NEGOCIOS VEGASUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 5 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 5 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 5 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 5 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 3 (02/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-03
Dirección:C/ BLASCO IBAÑEZ 1 (DOLORES)
Comienzo de operaciones:03/02/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La promoción y construcción, por cuenta propia o ajena, de toda clase de obras, públicas o privadas, acogidas o no a la protección oficial y sea cualfuere la modalidad de su contratación; la venta de las obras construidas por cuenta propia, ya sea en su totalidad o por viviendas o locales separados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 71, S 8, H A 120212, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-03