INVERSIONES Y MADERAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mejia Lequerica, 1
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES Y MADERAS SL
CIF B81980013
Capital Social 210354.2 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES Y MADERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES Y MADERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Fernadez Francisco | Apoderado | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Federico | Consejero | 18/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado | 04/02/2022 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Federico | Apoderado | 30/01/2024 | |
Carreño Fernandez Francisco | Secretario | 18/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Francisco | Consejero | 18/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Francisco | Apoderado | 04/02/2022 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Presidente | 18/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Consejero | 18/12/2017 | 30/01/2024 |
Carreño Fernandez Jose Antonio | Apoderado | 04/02/2022 | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES Y MADERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 28, S 8, H M 209383, I/A 9 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 28, S 8, H M 209383, I/A 9 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 28, S 8, H M 209383, I/A 9 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 28, S 8, H M 209383, I/A 9 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Capital Anterior: | 3.365,67 | Euros |
Aumento de capital: | 206.988,53 | Euros |
Capital Actual: | 210.354,20 | Euros |
Porcentaje: | 6.149,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 27, S 8, H M 209383, I/A 8 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 27, S 8, H M 209383, I/A 7 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 26, S 8, H M 209383, I/A 6 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 25, S 8, H M 209383, I/A 5 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 8, 10, 12, 14, 15 y 16 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 25, S 8, H M 209383, I/A 5 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12989 , F 25, S 8, H M 209383, I/A 5 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28