INVERSIONES Y DESARROLLOS CEUTIES SL - EXTINGUIDA
Provincia Ceuta
Razón Social INVERSIONES Y DESARROLLOS CEUTIES SL
CIF B51017788
Fecha de Constitución 12/07/2006
VINCULACIONES DE INVERSIONES Y DESARROLLOS CEUTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES Y DESARROLLOS CEUTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doncel Seron Maria Isabel | Administrador Unico | 09/01/2015 | |
Doncel Seron Maria Isabel | Liquidador | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
Rios Gil Juan Jose | Apoderado | 29/09/2010 | 13/11/2012 |
Rios Gil Juan Jose | Apoderado | 01/02/2011 | 13/11/2012 |
Rios Gil Juan Jose | Apoderado | 14/05/2010 | 13/11/2012 |
Rios Gil Juan Jose | Apoderado | 13/11/2012 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES Y DESARROLLOS CEUTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 8 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-51
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 7 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-51
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 7 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 7 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 6 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-51
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-53-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 5 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-51
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 92, S 8, H CE 2070, I/A 4 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 91, S 8, H CE 2070, I/A 3 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-51