INVERSIONES VISANSA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 74
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES VISANSA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES VISANSA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES VISANSA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arozamena Irazu Maria Del Carmen | Consejero Delegado | 29/09/2015 | 18/11/2022 |
Arozamena Irazu Maria Del Carmen | Consejero | 26/07/2012 | 18/11/2022 |
Arozamena Irazu Maria Del Carmen | Presidente | 26/07/2012 | 18/11/2022 |
Arozamena Irazu Maria Del Carmen | Apoderado | 18/11/2022 | |
BANCA MARCH SA SUCURSAL EN MADRID | EntidDeposit | 29/09/2015 | 18/11/2022 |
Casla Kutz Fernando | Consejero | 03/11/2020 | 18/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/07/2009 | 18/11/2022 |
Escribano Mena Francisco-javier | Secretario | 18/06/2021 | 18/11/2022 |
Escribano Mena Francisco-javier | Consejero | 18/06/2021 | 18/11/2022 |
Falcon Ferrando Maria Jose | Vicesecretario No Consejero | 29/09/2015 | 18/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES VISANSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 214, S 8, H M 188083, I/A 39 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 214, S 8, H M 188083, I/A 39 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- BAJA DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 214, S 8, H M 188083, I/A 39 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 214, S 8, H M 188083, I/A 39 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 214, S 8, H M 188083, I/A 39 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 214, S 8, H M 188083, I/A 39 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 213, S 8, H M 188083, I/A 38 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 213, S 8, H M 188083, I/A 38 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 213, S 8, H M 188083, I/A 37 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23389 , F 213, S 8, H M 188083, I/A 37 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28