INVERSIONES VIGUMAR 2015 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES VIGUMAR 2015 SICAV
Nombres Anteriores
- AGROPE SANFER SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES VIGUMAR 2015 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES VIGUMAR 2015 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balanzat Suarez Manuel | Consejero | 03/08/2009 | 28/11/2022 |
Balanzat Suarez Manuel | Liquidador | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
BANKIA BANCA PRIVADA GESTION SGIIC SA | Apoderado | 28/11/2022 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 04/01/2013 | 28/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/12/2009 | 28/11/2022 |
Diez Martinez Maria Teresa | Consejero | 23/04/2015 | 28/11/2022 |
Diez Tejerina Victor | Presidente | 23/04/2015 | 28/11/2022 |
Diez Tejerina Victor | Consejero | 23/04/2015 | 28/11/2022 |
Diez Tejerina Victor | Consejero | 23/02/2015 | 28/11/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 05/09/2018 | 28/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES VIGUMAR 2015 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 121, S 8, H M 200937, I/A 50 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 121, S 8, H M 200937, I/A 50 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 121, S 8, H M 200937, I/A 50 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 121, S 8, H M 200937, I/A 50 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 121, S 8, H M 200937, I/A 50 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 121, S 8, H M 200937, I/A 49 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20532 , F 156, S 8, H M 200937, I/A 48 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20532 , F 156, S 8, H M 200937, I/A 47 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20532 , F 156, S 8, H M 200937, I/A 46 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20532 , F 155, S 8, H M 200937, I/A 45 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28