INVERSIONES VICAN COSTA DEL SOL SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social INVERSIONES VICAN COSTA DEL SOL SL
CIF B29634367
Órgano Administración Administrador único
Propietario GM E HIJOS SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES VICAN COSTA DEL SOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES VICAN COSTA DEL SOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañones Montijano Francisco Ramon | Apoderado | 11/06/2019 | |
GM E HIJOS SL | Socio Unico | 15/01/2019 | 11/06/2019 |
GM E HIJOS SL | Socio único | 11/06/2019 | |
Gonzalez Mudarra Rafael | Administrador Unico | 23/01/2018 | 11/06/2019 |
Cañones Montijano Francisco Ramon | Administrador Unico | 26/09/2017 | 23/01/2018 |
Rosen Christer | Administrador Unico | 26/09/2017 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES VICAN COSTA DEL SOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 7 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 7 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 7 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 7 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 6 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657, L 4564, F 1, S 8, H MA 15699, I/A 5 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507, L 420, F 31, S 8, H MA 15699, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507, L 420, F 31, S 8, H MA 15699, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507, L 420, F 25, S 8, H MA 15699, I/A 1 B (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-29