INVERSIONES VELAZQUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 86
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES VELAZQUEZ SL
CIF B28110104
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUDALIA NEXIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES VELAZQUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES VELAZQUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cangas Thiebaut Ivan | Secretario | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Ivan | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Ivan | Consejero | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Ivan | Liquidador Solidario | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Jorge | Consejero | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Jorge | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Jorge | Liquidador Solidario | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Silvia Maria | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Silvia Maria | Presidente | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
Cangas Thiebaut Silvia Maria | Consejero | 26/08/2016 | 19/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES VELAZQUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 212, S 8, H M 18470, I/A 10 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 212, S 8, H M 18470, I/A 10 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 212, S 8, H M 18470, I/A 10 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 212, S 8, H M 18470, I/A 10 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 212, S 8, H M 18470, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 211, S 8, H M 18470, I/A 8 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 12º, 18º y 19º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 211, S 8, H M 18470, I/A 8 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 211, S 8, H M 18470, I/A 8 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 211, S 8, H M 18470, I/A 8 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 211, S 8, H M 18470, I/A 7 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28