INVERSIONES TRICAMPA SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social INVERSIONES TRICAMPA SL
CIF B74224585
Capital Social 8016.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES TRICAMPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES TRICAMPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordero Alvarez Rafael | Administrador Solidario | 14/03/2011 | 12/02/2019 |
Cordero Alvarez Rafael | Liquidador | 12/02/2019 | 12/02/2019 |
Diaz Gonzalez Juan Manuel | Administrador Solidario | 14/03/2011 | 12/02/2019 |
Cordero Alvarez Rafael | Administrador Unico | 14/03/2011 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES TRICAMPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 3 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 3 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 3 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 3 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-33
Capital Anterior: | 3.015,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.001,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.016,00 | Euros |
Porcentaje: | 165,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 127, S 8, H AS 37834, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-33