INVERSIONES TECNOLOGICAS CANARIAS-GRUPO ALISIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cruz Verde, 21
Código Postal 38003
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES TECNOLOGICAS CANARIAS-GRUPO ALISIO SA
CIF A35736511
Capital Social 600000.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CANARIAS-GRUPO ALISIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CANARIAS-GRUPO ALISIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Achi Fadul Amid | Liquidador Solidario | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
Artiles Moragas Jose Julio | Apoderado | 24/10/2013 | 14/03/2018 |
Artiles Moragas Jose Julio | Liquidador Solidario | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2016 | 14/03/2018 |
DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO SA | Consejero | 22/06/2016 | 14/03/2018 |
Flick Juergen | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2016 | 14/03/2018 |
Flick Juergen | Consejero | 22/06/2016 | 14/03/2018 |
Flick Juergen Christian | Liquidador Solidario | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
Garcia Garzon Martin | Apoderado | 24/10/2013 | 14/03/2018 |
Garcia Garzon Martin | Liquidador Solidario | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CANARIAS-GRUPO ALISIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 10 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 10 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 10 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 10 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 9 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 9 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 8 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 8 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-35
- Cambio de Valor nominal y número de las Acciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 7 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 126, S 8, H GC 30134, I/A 7 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-35