INVERSIONES TECNICAS Y CONTROL SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES TECNICAS Y CONTROL SL
CIF B84444959
Actividad Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 03/08/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Juarez Lopez Javier
Propietario CONSULTORIA ACANTOS DEL SOL SLU
VINCULACIONES DE INVERSIONES TECNICAS Y CONTROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES TECNICAS Y CONTROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA ACANTOS DEL SOL SLU | Socio Unico | 02/12/2019 | 04/02/2021 |
Juarez Lopez Javier | Administrador Unico | 05/06/2020 | 04/02/2021 |
Juarez Lopez Javier | Secretario | 04/05/2018 | 05/06/2020 |
Juarez Lopez Javier | Consejero Delegado | 04/05/2018 | 05/06/2020 |
Juarez Lopez Javier | Consejero | 04/05/2018 | 05/06/2020 |
Modia Fernandez Valdes Abraham | Consejero | 04/05/2018 | 05/06/2020 |
Modia Gonzalez Isauro | Presidente | 04/05/2018 | 05/06/2020 |
Modia Gonzalez Isauro | Consejero | 04/05/2018 | 05/06/2020 |
Juarez Lopez Javier | Administrador Solidario | 04/05/2018 | |
Modia Gonzalez Isauro | Administrador Solidario | 04/05/2018 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES TECNICAS Y CONTROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 146, S 8, H M 389810, I/A 6 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
- CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS POR EL 233.2 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 146, S 8, H M 389810, I/A 6 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 145, S 8, H M 389810, I/A 5 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 145, S 8, H M 389810, I/A 5 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 145, S 8, H M 389810, I/A 5 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 145, S 8, H M 389810, I/A 4 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
- La tenencia y/o compra venta de acciones o participaciones de sociedades de similar objeto social, y que hayan sido emitidas por empresas pertenecientes a sectores no financieros y en especial las acciones y participaciones de sociedades en las que participen; la dirección y control de sociedades pa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 141, S 8, H M 389810, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 141, S 8, H M 389810, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 141, S 8, H M 389810, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21874 , F 141, S 8, H M 389810, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-28