INVERSIONES SOLBUS SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social INVERSIONES SOLBUS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES SOLBUS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES SOLBUS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | EntidDeposit | 19/12/2016 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 31/12/2009 | 19/12/2016 |
Perez Lozano Nieves | Secretario | 19/12/2016 | |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 16/09/2015 | 19/12/2016 |
Solera Gutierrez Luis | Presidente | 31/12/2009 | 19/12/2016 |
Solera Gutierrez Luis | Consejero | 31/12/2009 | 19/12/2016 |
Solera Gutierrez Luis | Liquidador Solidario | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
Solera Sanz Bustillo Antonio | Consejero | 31/12/2009 | 19/12/2016 |
Solera Sanz Bustillo Belen | Consejero | 31/12/2009 | 19/12/2016 |
Solera Sanz Bustillo Montserrat | Consejero | 31/12/2009 | 19/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES SOLBUS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 25 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 25 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 25 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 25 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- SUSTITUCION DEL "SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA" COMO ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 24 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 24 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 23 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 190, S 8, H M 234436, I/A 22 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Funcionamiento Junta Gral.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 189, S 8, H M 234436, I/A 21 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14234 , F 189, S 8, H M 234436, I/A 20 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28