INVERSIONES SEGUEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Albert Einstein, 3
Código Postal 18002
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social INVERSIONES SEGUEL SL
CIF B18570374
Capital Social 385600.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Maria Jose Garcia Velasco
VINCULACIONES DE INVERSIONES SEGUEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES SEGUEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Jose Garcia Velasco | Administrador Unico | 18/11/2022 | 29/08/2023 |
Josefa Velasco Cabrera | Administrador Unico | 18/11/2022 | |
Velasco Cabrera Josefa | Administrador Unico | 26/02/2019 | 18/11/2022 |
Garcia Sanchez Jose | Administrador Unico | 26/02/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES SEGUEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 32, S 8, H GR 18225, I/A 5 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 32, S 8, H GR 18225, I/A 5 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-18
Capital Anterior: | 243.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 142.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 385.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 58,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 31, S 8, H GR 18225, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 31, S 8, H GR 18225, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 31, S 8, H GR 18225, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 31, S 8, H GR 18225, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 31, S 8, H GR 18225, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-18
Capital Anterior: | 36.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 207.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 243.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 576,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 944 , F 31, S 8, H GR 18225, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-18