INVERSIONES SANITARIAS MALLORQUINAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Company, 30
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social INVERSIONES SANITARIAS MALLORQUINAS SL
CIF B57396509
Fecha de Constitución 23/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES SANITARIAS MALLORQUINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES SANITARIAS MALLORQUINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL | Liquidador | 17/05/2024 | 09/09/2024 |
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL | Administrador Unico | 14/06/2018 | 17/05/2024 |
De Carvajal Escalada Jose | Apoderado | 17/09/2018 | 03/08/2020 |
Alguersuari Bes Juan | Administrador Unico | 14/06/2018 | |
Lujan Gomez Arturo | Apoderado | 15/04/2015 | 16/10/2015 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES SANITARIAS MALLORQUINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53437, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53437, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-07
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53437, I/A 10 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53437, I/A 10 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53437, I/A 10 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 215, S 8, H PM 53437, I/A 8 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 214, S 8, H PM 53437, I/A 7 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 213, S 8, H PM 53437, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 213, S 8, H PM 53437, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 213, S 8, H PM 53437, I/A 4 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-07