INVERSIONES RIO DO MAZO SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social INVERSIONES RIO DO MAZO SL
CIF B15878101
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/03/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES RIO DO MAZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES RIO DO MAZO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Silveira Rey Isidro Manuel | Consejero Delegado Solidario | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Silveira Rey Isidro Manuel | Consejero | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Silveira Rey Jorge Leopoldo | Consejero | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Fernandez Manuel | Consejero | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Fernandez Sergio | Consejero | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Fernandez Sergio | Presidente | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Secretario | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Garcia Maria Del Mar | Consejero | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Muga Sergio Andres | Consejero Delegado Solidario | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
Vidal Muga Sergio Andres | Consejero | 20/10/2009 | 26/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES RIO DO MAZO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 183, S 8, H C 30853, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 183, S 8, H C 30853, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 183, S 8, H C 30853, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 183, S 8, H C 30853, I/A 7 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 182, S 8, H C 30853, I/A 6 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 182, S 8, H C 30853, I/A 6 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-15