INVERSIONES RIA DE SOLIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GRAN VIA DE DON DIEGO LOPEZ DE HARO 29 3º
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social INVERSIONES RIA DE SOLIA SL
CIF B95977690
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/11/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES RIA DE SOLIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES RIA DE SOLIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bediaga Sagardoy Iñigo | Administrador Solidario | 17/12/2019 | 18/05/2021 |
Bediaga Sagardoy Iñigo | Liquidador Mancomunado | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
Uriarte Fernandez Idoya | Administrador Solidario | 17/12/2019 | 18/05/2021 |
Uriarte Fernandez Idoya | Liquidador Mancomunado | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
De Zaballa Beascoechea Juan Carlos Marcos | Administrador Mancomunado | 28/11/2019 | 17/12/2019 |
Isasi Martinez Enrique Maria | Administrador Mancomunado | 28/11/2019 | 17/12/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES RIA DE SOLIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 3 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 2 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 2 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 73, S 8, H BI 74380, I/A 2 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 70, S 8, H BI 74380, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-48
Dirección:C/ GRAN VIA DE DON DIEGO LOPEZ DE HARO 29 3º (BILBAO)
Comienzo de operaciones:13/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:OPERACIONES INMOBILIARIAS SOBRE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 70, S 8, H BI 74380, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-48