INVERSIONES REAL CASAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Subida Al Mayorazgo, 24
Código Postal 38110
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES REAL CASAS SL
CIF B38801171
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ARCA CANARIAS SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES REAL CASAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES REAL CASAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguiar Garcia Luis Antonio | Administrador Solidario | 16/01/2023 | 13/09/2023 |
Aguiar Rodriguez David Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2023 | 13/09/2023 |
Aguiar Rodriguez Luis Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2023 | 13/09/2023 |
ARCA CANARIAS SL | Socio Unico | 16/01/2023 | 13/09/2023 |
Rodriguez Rodriguez Maria Candelaria | Administrador Solidario | 16/01/2023 | 13/09/2023 |
Aguiar Garcia Luis Antonio | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 16/01/2023 |
Aguiar Rodriguez Luis Alberto | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 16/01/2023 |
Perez Gonzalez Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 16/01/2023 |
Perez Mesa Zebenzui | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 16/01/2023 |
Rodriguez Rodriguez Maria Candelaria | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 16/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES REAL CASAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 65, S 8, H TF 35946, I/A 6 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 65, S 8, H TF 35946, I/A 6 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 65, S 8, H TF 35946, I/A 5 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 64, S 8, H TF 35946, I/A 4 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 64, S 8, H TF 35946, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 64, S 8, H TF 35946, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 64, S 8, H TF 35946, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
- C/ SUBIDA AL MAYORAZGO 24A 3 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 62, S 8, H TF 35946, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38
- Se amplia el objeto social de la entidad a las siguientes actividades: "Explotar comercialmente, bien directamente o como concesionarios, representantes o agentes todo tipo de instalaciones deportivas y /o de ocio. Escuela de Pádel. La compraventa al mayor y menor de todo tipo de ropa y artículos de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 62, S 8, H TF 35946, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38
- Otras modificaciones estatutarias: 22. Administración y Representacion.-ARTICULO 22º ORGANO DEADMINISTRACION. La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único. A un mínimo de dos y máximode tres administradores que actúen solidariamente. A un mínimo de dos y máximo de cinco administradores conjuntos 23. Administración y Representacion.-ARTICULO 23º. REPRESENTACIONDE LA SOCIEDAD. La representación de la sociedad, en juicioy fuera de él, corresponderá: a) Al administrador único; b)a cada uno de los administradores solidarios. c) a los administradores mancomunados conjuntamente en la forma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 62, S 8, H TF 35946, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-38