INVERSIONES RAVANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Libertad, 8
Código Postal 14006
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES RAVANCO SL
CIF B79236485
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- INVERSIONES RAVANCO SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES RAVANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES RAVANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vargas Coca Rafael | Liquidador | 09/07/2018 | 09/07/2018 |
Vargas Coca Rafael | Administrador Unico | 31/12/2015 | 09/07/2018 |
Vargas Coca Rafael | Socio Unico | 31/12/2015 | 11/07/2016 |
Caballero Lopez Angela Maria | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 31/12/2015 |
Vargas Coca Rafael | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 31/12/2015 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES RAVANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 5 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 5 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 5 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 5 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 4 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-14
- AVDA DE LA LIBERTAD 8 2 D (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 3 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 3 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 3 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 3 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 75, S 8, H CO 30782, I/A 3 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-14