INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social AV DIAGONAL, NUMEROS 609-615
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV
Página Web convocatoria junta en pagina web de sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECABANK SA | Entidad Depositaria | 21/12/2012 | 12/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07/07/2016 | 12/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/07/2019 | 12/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 06/08/2010 | 12/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/07/2009 | 12/04/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/07/2013 | 12/04/2021 |
GESCAIXA I SGIIC SA | Entidad Depositaria | 12/04/2021 | |
Sala Torregassa Lluis | Consejero | 05/07/2017 | 12/04/2021 |
Sala Torregassa Lluis | Consejero | 12/06/2012 | 12/04/2021 |
Sala Torregassa Lluis | Secretario | 12/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 61, S 8, H B 257184, I/A 35 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE IBERCLEAR COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES. EXCLUSION DE NEGOCIACION EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 61, S 8, H B 257184, I/A 35 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 61, S 8, H B 257184, I/A 35 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Auditor
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 61, S 8, H B 257184, I/A 35 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 150, S 8, H B 257184, I/A 34 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 150, S 8, H B 257184, I/A 33 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 150, S 8, H B 257184, I/A 32 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
- AV DIAGONAL, NUMEROS 609-615 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 150, S 8, H B 257184, I/A 31 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 149, S 8, H B 257184, I/A 30 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
- SUSTITUCION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA, DESIGNANDO A LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO,COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 149, S 8, H B 257184, I/A 29 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08