INVERSIONES POBLE SEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tapioles, 14
Código Postal 08004
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES POBLE SEC SL
CIF B67439158
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 16/05/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES POBLE SEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES POBLE SEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Legorburu Garcia Daniel Eduardo | Administrador Solidario | 04/06/2019 | 16/08/2021 |
Navascues Ramas Asier | Administrador Solidario | 04/06/2019 | 16/08/2021 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES POBLE SEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46919 , F 91, S 8, H B 535341, I/A 2 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 356/2021, AUTO FIRME DE FECHA 06/05/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46919 , F 91, S 8, H B 535341, I/A 2 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46919 , F 90, S 8, H B 535341, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Dirección:CL TAPIOLAS NUM.14 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/05/19
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDAS CNAE ACTIVIDAD PRINCIPAL 5610
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46919 , F 90, S 8, H B 535341, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08