INVERSIONES PERUANAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 40
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES PERUANAS SA
CIF A82313008
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MAPFRE INTERNACIONAL SA
VINCULACIONES DE INVERSIONES PERUANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES PERUANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Gutierrez Rafael | Administrador Solidario | 21/04/2009 | 17/12/2009 |
MAPFRE INTERNACIONAL SA | Socio Unico | 14/12/2009 | 17/12/2009 |
Tejera Montalvo Esteban | Administrador Solidario | 21/04/2009 | 17/12/2009 |
Casas Gutierrez Rafael | Consejero | 26/02/2009 | 21/04/2009 |
Casas Gutierrez Rafael | Presidente | 21/04/2009 | |
Morales Segura Cristina | Secretario No Consejero | 21/04/2009 | |
Nuñez Tovar Antonio | Consejero | 21/04/2009 | |
Tejera Montalvo Esteban | Consejero | 21/04/2009 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES PERUANAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 222, S 8, H M 232337, I/A 17 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 222, S 8, H M 232337, I/A 17 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 222, S 8, H M 232337, I/A 17 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 222, S 8, H M 232337, I/A 17 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 222, S 8, H M 232337, I/A 16 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-115-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 144, S 8, H M 232337, I/A 15 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 144, S 8, H M 232337, I/A 15 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14133 , F 144, S 8, H M 232337, I/A 15 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-60-28