INVERSIONES PARQUEMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Rio Salas, 2
Código Postal 32001
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES PARQUEMAR SL
CIF B32456790
Capital Social 40343.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 13/10/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES PARQUEMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES PARQUEMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Vazquez Jesus Luis | Administrador Solidario | 01/06/2015 | 11/10/2019 |
Vazquez Lopez Jesus | Liquidador | 11/10/2019 | 11/10/2019 |
Vazquez Lopez Jesus | Administrador Solidario | 11/10/2019 | |
ADECON EDIFICIOS Y OBRAS SL | Administrador Solidario | 01/06/2015 | 09/09/2016 |
ADECON EDIFICIOS Y OBRAS SL | Socio Unico | 02/12/2014 | 01/06/2015 |
ADECON EDIFICIOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 02/12/2014 | 01/06/2015 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES PARQUEMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H OR 14577, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H OR 14577, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H OR 14577, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H OR 14577, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 176, S 8, H OR 14577, I/A 4 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-32
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.343,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.343,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 175, S 8, H OR 14577, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Capital Anterior: | 3.001,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.001,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 175, S 8, H OR 14577, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 175, S 8, H OR 14577, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
- C/ RIO SALAS 2 BJ (OURENSE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 174, S 8, H OR 14577, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 174, S 8, H OR 14577, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32