INVERSIONES NEON CMA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 605
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES NEON CMA SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES NEON CMA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES NEON CMA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanas Rodriguez Carlos | Consejero | 28/05/2009 | 10/11/2022 |
Cabanas Rodriguez Carlos | Consejero | 03/10/2014 | 10/11/2022 |
Cabanas Rodriguez Carlos | Consejero | 10/10/2019 | 10/11/2022 |
Cabanas Rodriguez Carlos | Secretario | 30/11/2021 | 10/11/2022 |
Campins Figueras Jorge | Consejero | 30/08/2011 | 10/11/2022 |
Campins Figueras Jorge | Consejero | 22/08/2016 | 10/11/2022 |
Campins Figueras Jorge | Presidente | 22/08/2016 | 10/11/2022 |
Campins Figueras Jorge | Consejero | 16/08/2021 | 10/11/2022 |
Campins Figueras Jorge | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2021 | 10/11/2022 |
Campins Figueras Jorge | Consejero Delegado Solidario | 12/11/2019 | 10/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES NEON CMA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48060 , F 176, S 8, H B 310684, I/A 34 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA CONTABLE (IBERCLEAR). EXCLUSION DE LA NEGOCIACION EN EL BME MTF EQUITY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48060 , F 176, S 8, H B 310684, I/A 34 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48060 , F 176, S 8, H B 310684, I/A 34 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Auditor
Consejero Delegado Solidario
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48060 , F 176, S 8, H B 310684, I/A 34 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 180, S 8, H B 310684, I/A 33 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Consejero
MBRO.COM.AUD
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 180, S 8, H B 310684, I/A 33 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 180, S 8, H B 310684, I/A 32 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Apoderado
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 180, S 8, H B 310684, I/A 32 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 180, S 8, H B 310684, I/A 31 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39384 , F 179, S 8, H B 310684, I/A 30 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08