YANEFRAN SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social YANEFRAN SICAV
Nombres Anteriores
- INVERSIONES NANON SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE YANEFRAN SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YANEFRAN SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Apoderado | 11/10/2012 | 22/12/2020 |
BANIF GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 11/10/2012 | 22/12/2020 |
Bude Perez Pilar | Presidente | 14/10/2009 | 22/12/2020 |
Bude Perez Pilar | Consejero | 14/10/2009 | 22/12/2020 |
Bude Perez Pilar | Apoderado | 02/10/2013 | 22/12/2020 |
Bude Perez Pilar | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 02/09/2015 | 22/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/10/2013 | 22/12/2020 |
Lazaro Bude Yaiza | Consejero | 11/10/2012 | 22/12/2020 |
Lazaro Bude Yaiza | Secretario | 06/11/2018 | 22/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YANEFRAN SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 218, S 8, H M 328935, I/A 28 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 218, S 8, H M 328935, I/A 28 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 218, S 8, H M 328935, I/A 28 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 218, S 8, H M 328935, I/A 28 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
- C/ JUAN IGNACIO LECA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 218, S 8, H M 328935, I/A 27 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 217, S 8, H M 328935, I/A 26 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 217, S 8, H M 328935, I/A 26 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 217, S 8, H M 328935, I/A 26 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 217, S 8, H M 328935, I/A 25 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 217, S 8, H M 328935, I/A 24 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28