INVERSIONES MONTIENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 121
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES MONTIENA SL
CIF B85666097
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/04/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INVERSIONES MONTIENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES MONTIENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bricio Garcia Jorge | Administrador Solidario | 06/08/2009 | 20/01/2014 |
Mialdea Peñalver Elena | Apoderado | 06/10/2009 | 20/01/2014 |
Wit Alexander Maarten | Administrador Solidario | 06/08/2009 | 20/01/2014 |
Wit Alexander Maarten | Liquidador | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
Cordoba Valdivieso Ana Maria | Administrador Unico | 04/05/2009 | 06/08/2009 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES MONTIENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 3 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-28
- C/ LAGASCA 121 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 31, S 8, H M 480584, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26667 , F 30, S 8, H M 480584, I/A 1 1 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-28