INVERSIONES MONTGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Valcarcel, 8
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES MONTGO SL
CIF B86494697
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 13/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES MONTGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES MONTGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Apoderado | 05/12/2016 | 08/06/2022 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Liquidador | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Apoderado Solidario | 26/01/2017 | 08/06/2022 |
Garcia Luengo Vicente Jorge | Apoderado Solidario | 26/01/2017 | 08/06/2022 |
Garcia Luengo Vicente Marcos | Administrador Unico | 24/01/2017 | 08/06/2022 |
Garcia Luengo Vicente Marcos | Apoderado | 28/10/2014 | 08/06/2022 |
Gozalvez Martinez Adrian | Apoderado | 29/06/2012 | 08/06/2022 |
Garcia Luengo Vicente Jorge | Administrador Unico | 27/06/2012 | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES MONTGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 14, S 8, H M 541283, I/A 7 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 14, S 8, H M 541283, I/A 7 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 14, S 8, H M 541283, I/A 7 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 14, S 8, H M 541283, I/A 7 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 13, S 8, H M 541283, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 13, S 8, H M 541283, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 13, S 8, H M 541283, I/A 5 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 12, S 8, H M 541283, I/A 4 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 11, S 8, H M 541283, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30071 , F 11, S 8, H M 541283, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28