INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 19/05/2009 | 28/09/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 19/05/2009 | 28/09/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 19/05/2009 | 28/09/2022 |
Marin Diaz Jose Manuel | Secretario | 10/08/2010 | 28/09/2022 |
Marin Diaz Jose Manuel | Consejero | 10/08/2010 | 28/09/2022 |
Marin Diaz Jose Manuel | Liquidador | 28/09/2022 | 28/09/2022 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 16/05/2013 | 28/09/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 07/10/2016 | 28/09/2022 |
Quesada Mejias Fernando | Presidente | 10/08/2010 | 28/09/2022 |
Quesada Mejias Fernando | Consejero Delegado | 10/08/2010 | 28/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 1, S 8, H M 294632, I/A 29 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 1, S 8, H M 294632, I/A 29 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- Queda REVOCADO el nombramiento de SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR), como ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 1, S 8, H M 294632, I/A 29 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 1, S 8, H M 294632, I/A 29 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39681 , F 1, S 8, H M 294632, I/A 29 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17195 , F 225, S 8, H M 294632, I/A 28 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17195 , F 225, S 8, H M 294632, I/A 28 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17195 , F 225, S 8, H M 294632, I/A 27 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17195 , F 225, S 8, H M 294632, I/A 27 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17195 , F 225, S 8, H M 294632, I/A 27 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28