INVERSIONES MERCOMEDINA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES MERCOMEDINA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES MERCOMEDINA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES MERCOMEDINA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botran Lorenzo Cristina | Consejero | 27/08/2009 | 22/12/2022 |
Botran Lorenzo Cristina | Secretario | 27/08/2009 | 22/12/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 09/10/2015 | 22/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/08/2009 | 22/12/2022 |
Fraile De Manterola Maestro Maria Sol | Consejero | 30/05/2019 | 22/12/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 26/11/2013 | 22/12/2022 |
Lorenzo Fraile De Manterola Amaya Eloisa | Consejero | 26/11/2013 | 22/12/2022 |
Lorenzo Fraile De Manterola Amaya Eloisa | Presidente | 26/11/2013 | 22/12/2022 |
Lorenzo Fraile De Manterola Amaya Eloisa | Liquidador | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
Lorenzo Fraile De Manterola Amaya Eloisa | Apoderado | 22/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES MERCOMEDINA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 39 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 39 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 39 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 39 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 39 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 38 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 37 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 103, S 8, H M 232792, I/A 37 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
- AMPLIACION DE CAPITAL POR ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y POSTERIOR MODIFICACION DE LAS CIFRAS DE CAPITAL, QUEDANDO UN CAPITAL INICIAL DE 2.400.015'52 E Y CAPITAL ESTATUTARIO MAXIMO DE 24.000.012'96 E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 102, S 8, H M 232792, I/A 36 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34083 , F 102, S 8, H M 232792, I/A 35 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28