BLUE SEA TRAVEL XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi de Fusters, 33
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BLUE SEA TRAVEL XXI SL
CIF B57714420
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/05/2011
Nombres Anteriores
- INVERSIONES MAR DE MARMARA 2011 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BLUE SEA TRAVEL XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BLUE SEA TRAVEL XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Santandreu Sebastian | Administrador Unico | 18/11/2013 | 06/06/2019 |
Catala Santandreu Sebastian | Apoderado | 02/05/2012 | 06/06/2019 |
Catala Valcaneras Antonio | Apoderado | 18/11/2013 | 06/06/2019 |
Gimena Ramos Francisco | Apoderado | 18/01/2018 | 06/06/2019 |
HOTELS & RESORTS BLUE SEA SA | Socio Unico | 18/03/2019 | 06/06/2019 |
CHECKING BALEAR SLP | Auditor | 01/07/2016 | 07/12/2018 |
Fraile Mas Cristina | Socio Unico | 03/02/2012 | 24/12/2013 |
Bisbal Cerda Antonio | Administrador Unico | 03/05/2012 | 18/11/2013 |
Fraile Mas Cristina | Administrador Unico | 03/02/2012 | 03/05/2012 |
Calviño Breijo Pedro | Administrador Unico | 31/05/2011 | 03/02/2012 |
ACTOS BORME DE BLUE SEA TRAVEL XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 17 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 17 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 17 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 17 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 17 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 16 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 15 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 138, S 8, H PM 67656, I/A 14 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2581 , F 137, S 8, H PM 67656, I/A 13 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-07
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación total de estatutos, . Artículo de los estatutos: Modificacion art. 19º de los estatutos, cierre del ejercicio.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 77, S 8, H PM 67656, I/A 12 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-07