INVERSIONES LOS APAGANTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Jardin Botanico, (Somio), 86
Código Postal 33203
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES LOS APAGANTOS SL
CIF B52537925
Capital Social 44000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES LOS APAGANTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LOS APAGANTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bueno Sanchez Luis | Apoderado | 04/04/2016 | 23/12/2021 |
Gonzalez Sanchez Jose Armando | Apoderado | 09/02/2021 | 23/12/2021 |
Monroy Navarrete Maria Guadalupe | Administrador Unico | 04/06/2020 | 23/12/2021 |
Monroy Navarrete Maria Guadalupe | Liquidador | 23/12/2021 | 23/12/2021 |
Caicoya Acebal Natalia | Administrador Unico | 03/03/2016 | 04/06/2020 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES LOS APAGANTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 6 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 6 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 6 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 6 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 5 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-33
- AVDA DEL JARDIN BOTANICO 86 BAJO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 4 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 4 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 4 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 114, S 8, H AS 49308, I/A 4 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4179 , F 113, S 8, H AS 49308, I/A 3 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-33