INVERSIONES LOIDA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES LOIDA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES LOIDA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LOIDA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 11/11/2015 | 21/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/01/2010 | 21/12/2022 |
Fauria Jorda Juan | Consejero | 15/03/2011 | 21/12/2022 |
Fauria Jorda Juan | Presidente | 15/03/2011 | 21/12/2022 |
Fauria Jorda Juan | Apoderado | 26/05/2015 | 21/12/2022 |
Fauria Miro Loida | Consejero | 08/01/2014 | 21/12/2022 |
Fauria Miro Loida | Secretario | 08/01/2014 | 21/12/2022 |
Fauria Miro Loida | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Miro Miquel Francisca | Consejero | 08/01/2014 | 21/12/2022 |
PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SA | Auditor | 31/10/2016 | 21/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES LOIDA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 152, S 8, H M 291121, I/A 39 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 152, S 8, H M 291121, I/A 39 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 152, S 8, H M 291121, I/A 39 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 152, S 8, H M 291121, I/A 39 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 152, S 8, H M 291121, I/A 37 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
- Se omitió por error en la inscripción 36 de la sociedad, el nombramiento de PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SA como auditor de cuentas para el ejercicio 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 151, S 8, H M 291121, I/A 36 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 151, S 8, H M 291121, I/A 36 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 151, S 8, H M 291121, I/A 36 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 151, S 8, H M 291121, I/A 35 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31167 , F 151, S 8, H M 291121, I/A 34 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28