INVERSIONES LOCIGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concejo de Gorraiz / Gorraitz Kontzejuaren Kalea, 13
Código Postal 31016
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social INVERSIONES LOCIGA SL
CIF B71183396
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 15/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario GIZARRARAN SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES LOCIGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LOCIGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIZARRARAN SL | Socio Unico | 15/06/2018 | 15/06/2018 |
Idoate Rey Mikel | Apoderado | 19/07/2017 | 15/06/2018 |
Lociga Zubieta Manuel Jose | Administrador Unico | 29/04/2014 | 15/06/2018 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES LOCIGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 200, S 8, H NA 34048, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 200, S 8, H NA 34048, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 200, S 8, H NA 34048, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 200, S 8, H NA 34048, I/A 4 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 200, S 8, H NA 34048, I/A 3 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 198, S 8, H NA 34048, I/A 2 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 196, S 8, H NA 34048, I/A 1 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-31
Dirección:C/ CONCEJO DE GORRAIZ 13 (PAMPLONA)
Comienzo de operaciones:15/04/14
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Invertir en bienes muebles e inmuebles, incluso acciones y participaciones en sociedades mercantiles o fondos de inversión, todo ello exclusivamente por cuenta propia. La explotación de un negocio de pompas fúnebres y agencia funerario, en su más amplia acepción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 196, S 8, H NA 34048, I/A 1 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-31