INVERSIONES LEUCADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 29
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES LEUCADE SL
CIF B87275780
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 24/04/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GREENPARK APARCAMIENTOS SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES LEUCADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LEUCADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Perez Eva | Apoderado Solidario | 26/06/2018 | 29/01/2021 |
Barbagallo Cibrian Fabio Marcello | Apoderado | 20/06/2017 | 29/01/2021 |
Barbagallo Cibrian Fabio Marcello | Apoderado | 17/07/2017 | 29/01/2021 |
Barbagallo Cibrian Fabio Marcello | Apoderado | 29/01/2021 | |
Elorza Unzurrunzaga Mikel | Administrador Mancomunado | 26/03/2020 | 29/01/2021 |
Elorza Unzurrunzaga Mikel | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2018 | 29/01/2021 |
Garrigues Calderon Belen | Apoderado | 20/06/2017 | 29/01/2021 |
Garrigues Calderon Belen | Apoderado | 17/07/2017 | 29/01/2021 |
Garrigues Calderon Maria Belen | Apoderado | 29/01/2021 | |
Lopez Santiago Sonia | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2018 | 29/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES LEUCADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 215, S 8, H M 601658, I/A 16 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 215, S 8, H M 601658, I/A 16 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 215, S 8, H M 601658, I/A 16 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 215, S 8, H M 601658, I/A 16 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 215, S 8, H M 601658, I/A 15 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 214, S 8, H M 601658, I/A 14 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 214, S 8, H M 601658, I/A 14 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 214, S 8, H M 601658, I/A 14 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-65-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 214, S 8, H M 601658, I/A 13 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36068 , F 214, S 8, H M 601658, I/A 13 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28