INVERSIONES LAUBEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social INVERSIONES LAUBEL SL
CIF B64006307
Actividad Otro acabado de edificios
VINCULACIONES DE INVERSIONES LAUBEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LAUBEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Redondo Sanchez Carmen | Apoderado | 12/05/2009 | 09/05/2013 |
Redondo Sanchez Laureano | Administrador Unico | 09/05/2013 | |
Redondo Sanchez Laureano | Liquidador | 09/05/2013 | 09/05/2013 |
Redondo Sanchez Maria Isabel | Apoderado | 12/05/2009 | 09/05/2013 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES LAUBEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38467 , F 11, S 8, H B 327485, I/A 3 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38467 , F 11, S 8, H B 327485, I/A 3 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38467 , F 11, S 8, H B 327485, I/A 3 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38467 , F 10, S 8, H B 327485, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08