INVERSIONES LAGASCA 75 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES LAGASCA 75 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BGT AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES LAGASCA 75 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES LAGASCA 75 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artacho Corsini Victor | Liquidador | 29/12/2011 | 02/11/2012 |
BGT AUDITORES SL | Auditor | 21/08/2009 | 02/11/2012 |
Artacho Nieto Victor Jose | Presidente | 29/12/2011 | |
Artacho Nieto Victor Jose | Consejero | 29/12/2011 | |
BCH GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES D | Entidad Gestora | 29/12/2011 | |
Diez Medina Veronica | Vicesecret. | 29/12/2011 | |
Gallastegui Alcoz Iñigo | Secretario | 18/10/2010 | 29/12/2011 |
Gallastegui Alcoz Iñigo | Consejero | 18/10/2010 | 29/12/2011 |
Gonzalez Aller Gross Adolfo | Consejero | 23/11/2011 | 29/12/2011 |
Gonzalez Aller Gross Adolfo | Consejero | 15/06/2011 | 29/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES LAGASCA 75 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 46, S 8, H M 241323, I/A 22 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 45, S 8, H M 241323, I/A 21 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
- Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidaciónde Valores, SA" como Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones representativas del capitalsocial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 45, S 8, H M 241323, I/A 21 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 45, S 8, H M 241323, I/A 21 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 45, S 8, H M 241323, I/A 21 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14570 , F 17, S 8, H M 241323, I/A 20 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14570 , F 17, S 8, H M 241323, I/A 19 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14570 , F 17, S 8, H M 241323, I/A 19 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-33-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14570 , F 17, S 8, H M 241323, I/A 18 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28