INVERSIONES KUTTUN 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Teresa de Calcuta, 7
Código Postal 20012
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INVERSIONES KUTTUN 2007 SL
CIF B31947237
Capital Social 250000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/12/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INVERSIONES KUTTUN 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES KUTTUN 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Mayor Alvaro | Apoderado Mancomunado | 02/03/2010 | 05/10/2017 |
Elduayen Amunarriz Birkide | Liquidador Mancomunado | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
Elduayen Amunarriz Birkide | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | 05/10/2017 |
Otalora Argamasilla Mariano | Apoderado Mancomunado | 02/03/2010 | 05/10/2017 |
Ramirez Auzmendi Fernando | Apoderado Mancomunado | 02/03/2010 | 05/10/2017 |
Santos Oderiz Miguel | Apoderado Mancomunado | 02/03/2010 | 05/10/2017 |
Sayalero Bermejo Maria Teresa | Liquidador Mancomunado | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
Sayalero Bermejo Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | 05/10/2017 |
Bilbao Mayor Alvaro | Consejero | 02/02/2010 | |
Bilbao Mayor Alvaro | Consejero Delegado | 02/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES KUTTUN 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 46, S 8, H SS 32250, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 46, S 8, H SS 32250, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 46, S 8, H SS 32250, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 46, S 8, H SS 32250, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 250.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 46, S 8, H SS 32250, I/A 4 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 206, S 8, H SS 32250, I/A 2. (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-46-31
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-46-31